Name im Heimatland: | Diego Omar Dabove |
---|---|
Geb./Alter: | 18.01.1973 (51) |
Geburtsort: | Banfield |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,91 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Berater: | Score Futbol |
Diego Dabove
Scorefutbol
- Geb./Alter: 18.01.1973 (51)
- Geburtsort: Banfield
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,91 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Instituto ACC Trainer | 22/23 (07.06.2023) | vsl. - | 54 | 1,39 | ||
Huracán Trainer | 21/22 (26.05.2022) | 22/23 (07.05.2023) | 50 | 1,50 | ||
Banfield Trainer | 21/22 (26.10.2021) | 21/22 (10.05.2022) | 26 | 1,42 | ||
EC Bahia Trainer | 21/22 (23.08.2021) | 21/22 (06.10.2021) | 6 | 0,83 | ||
San Lorenzo Trainer | 20/21 (20.01.2021) | 20/21 (09.05.2021) | 22 | 1,36 | ||
Argentinos Jrs. Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 20/21 (13.01.2021) | 65 | 1,63 | ||
Godoy Cruz Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.12.2018) | 31 | 2,00 | ||
Godoy Cruz II Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | ||
Arsenal FC Torwart-Trainer | 16/17 (09.11.2016) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Lucas Bernardi (5 Spiele) | ||||||
Sarmiento Junin Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (01.11.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Gabriel Schürrer (9 Spiele) | ||||||
Bahrain Torwart-Trainer | 15/16 (01.08.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Sergio Batista (7 Spiele) | ||||||
Lanús Torwart-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (31.07.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Guillermo Barros Schelotto (19 Spiele) | ||||||
Racing Club Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Diego Cocca (47 Spiele) | ||||||
Racing de Olavarria Trainer | 13/14 (03.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Tigre Torwart-Trainer | 12/13 (23.10.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Néstor Gorosito (45 Spiele) | ||||||
Argentinos Jrs. Torwart-Trainer | 12/13 (20.09.2011) | 11/12 (28.02.2012) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Néstor Gorosito (14 Spiele), Jorge Borelli (1 Spiel) | ||||||
Racing de Olavarria Co-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (20.09.2011) | - | 0,00 | ||
Deportivo Xerez Torwart-Trainer | 09/10 (19.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Néstor Gorosito (20 Spiele) | ||||||
River Plate Torwart-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (04.10.2009) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Néstor Gorosito (33 Spiele), Gustavo Zapata (1 Spiel) | ||||||
Argentinos Jrs. Torwart-Trainer | 07/08 (10.09.2007) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Néstor Gorosito (58 Spiele) | ||||||
Huracán Torwart-Trainer | 06/07 (11.07.2006) | 06/07 (01.10.2006) | - | 0,00 | ||
Boca Juniors Torwart-Trainer | 04/05 (06.07.2004) | 04/05 (07.11.2004) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Miguel Ángel Brindisi (18 Spiele) | ||||||
Lanús Torwart-Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 04/05 (04.07.2004) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Carlos Aimar (35 Spiele), Osvaldo Sosa (32 Spiele), Miguel Ángel Brindisi (22 Spiele), Héctor Veira (19 Spiele), Carlos Ramacciotti (16 Spiele), Daniel Córdoba (6 Spiele) | ||||||
Los Andes Torwart-Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (31.12.2000) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jorge Ginarte (11 Spiele), Miguel Ángel Russo (7 Spiele), Juan Carlos Zerrillo (1 Spiel) |