Diana Volzhsk (-2002)
Mitarbeiterhistorie Diana Volzhsk (-2002)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2001 | 31.12.2002 | 503 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1998 | 14.08.2001 | 1140 Tage | 0 | - |