Nationalität: | Türkei |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,33 Jahre |
Davut Ekinci
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Dicle Celle Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
SV Dicle Celle Trainer | 08/09 (31.12.2008) | 09/10 (31.08.2009) | - | 0,00 | ||
SV Dicle Celle Fußballabteilungsleiter | vsl. - | - | 0,00 | |||
SV Dicle Celle Präsident | vsl. - | - | 0,00 | |||
SV Dicle Celle Trainer | 07/08 | - | 0,00 |
Weitere Angaben
War in der Saison 2007/2008 Präsident bei SV Dicle Celle.
War in der Saison 2006/2007 Trainer bei SV Dicle Celle.
War in der Saison 2006/2007 Trainer bei SV Dicle Celle.