Nationalität: | Deutschland |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,61 Jahre |
David Zundler
03.10.2022
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Todestag: 03.10.2022
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,61 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SuS Haarzopf Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (03.10.2022) | - | 0,00 | ||
RW Essen II Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (28.02.2022) | - | 0,00 | ||
RW Essen Jgd. Scout | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
SuS Haarzopf Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | ||
FC Karnap 07/27 Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
SuS Haarzopf II (2022 bis 2022)