Daniele Capelli
- Geb./Alter: 20.06.1986 (38)
- Geburtsort: Seriate
- Staatsbürgerschaft: Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Real Calepina
Karriereende :
01.07.2021
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Calepina Trainer | 22/23 (09.06.2022) | 23/24 (30.06.2024) | 22/23 (09.06.2022) / 23/24 (30.06.2024) | 752 Tage | 77 | 21 | 29 | 27 | 47 | 1,05 : 1,17 | 1,19 | 77 / 1,19 | ||
Real Calepina Co-Trainer | 21/22 (08.02.2022) | 21/22 (08.06.2022) | 21/22 (08.02.2022) / 21/22 (08.06.2022) | 120 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Simone Carminati (16 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.07.2021 | Real Calepina | Karriereende | - | - | |||||
20/21 | 05.12.2020 | Vereinslos | Real Calepina | 100 Tsd. € | - | |||||
20/21 | 01.09.2020 | Padova | Vereinslos | 100 Tsd. € | - | |||||
18/19 | 02.07.2018 | Spezia Calcio | Padova | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 28.07.2017 | Cesena | Spezia Calcio | 350 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 10.07.2015 | Atalanta | Cesena | 700 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 30.06.2015 | Cesena | Atalanta | 800 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
13/14 | 28.08.2013 | Atalanta | Cesena | 500 Tsd. € | Leihe | |||||
09/10 | 31.12.2009 | Reggina | Atalanta | 1,80 Mio. € | Leih-Ende | |||||
09/10 | 20.08.2009 | Atalanta | Reggina | 2,00 Mio. € | Leihe | |||||
06/07 | 30.06.2007 | Arezzo | Atalanta | 500 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
06/07 | 31.08.2006 | Atalanta | Arezzo | 500 Tsd. € | Leihe | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Atalanta U19 | Atalanta | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |