Daegu FC U18
Mitarbeiterhistorie Daegu FC U18
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 31.12.2012 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2012 | 31.12.2014 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2022 | 996 Tage | 11 | 1,00 | |||||
| 01.01.2019 | 31.12.2020 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2016 | 31.12.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2021 | 14.12.2021 | 347 Tage | 6 | 2,17 |