Cubuk Spor 1959
Mitarbeiterhistorie Cubuk Spor 1959
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | 30.06.1994 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.1992 | 18.11.1992 | 04 Monate 18 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 15.08.1991 | 30.06.1992 | 10 Monate 15 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 | ||||
| 18.09.2015 | 30.06.2016 | 09 Monate 12 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 12.02.2010 | 30.06.2010 | 04 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 04.01.2008 | 30.06.2009 | 01 Jahr 05 Monate 26 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 11.10.2007 | 30.06.2008 | 08 Monate 19 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 30.08.2007 | 11.10.2007 | 01 Monat 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 09.01.2006 | 30.06.2006 | 05 Monate 21 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 22.07.2005 | 09.01.2006 | 05 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 03.12.2004 | 20.07.2005 | 07 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 02.01.2004 | 30.06.2004 | 05 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2003 | 18.12.2003 | 05 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 23.08.2001 | 30.06.2003 | 01 Jahr 10 Monate 07 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2000 | 18.10.2000 | 03 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 26.11.1998 | 30.06.2000 | 01 Jahr 07 Monate 04 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 28.03.1997 | 30.06.1998 | 01 Jahr 03 Monate 02 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.11.1996 | 07.02.1997 | 03 Monate 06 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 28.08.1996 | 28.10.1996 | 02 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1994 | 30.06.1995 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1990 | 30.06.1991 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |