CS Fola Esch U19
Mitarbeiterhistorie CS Fola Esch U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 04.10.2017 | 01 Jahr 03 Monate 03 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2016 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 30.06.2014 | - | 2 | - | - | 2 | 0,00 | |||||
| 07.10.2017 | 19.02.2021 | 03 Jahre 04 Monate 12 Tage | 0 | - | - | - | - |