Name im Heimatland: | Cristian Ziani de Souza |
---|---|
Vollständiger Name: | Cristian Ziani Souza |
Geb./Alter: | 06.10.1977 (46) |
Geburtsort: | Quaraí |
Nationalität: | Brasilien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,90 Jahre |
Trainerlizenz: | B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Berater: | Chignall Sports ... |
Cristian Souza
Chignall Sports
- Geb./Alter: 06.10.1977 (46)
- Geburtsort: Quaraí
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manaus FC Trainer | 24/25 (15.08.2024) | vsl. - | 1 | 0,00 | ||
Tubarão-SC Trainer | 23/24 (21.06.2024) | 24/25 (12.08.2024) | - | 0,00 | ||
CSA Trainer | 23/24 (22.03.2024) | 23/24 (13.06.2024) | 6 | 0,50 | ||
Botafogo-PB Trainer | 23/24 (13.12.2023) | 23/24 (28.02.2024) | 11 | 2,36 | ||
São Luiz-RS Trainer | 22/23 (19.05.2023) | 23/24 (17.10.2023) | - | 0,00 | ||
Manauara Trainer | 22/23 (24.12.2022) | 22/23 (25.04.2023) | 14 | 2,14 | ||
Veranópolis-RS Trainer | 21/22 (07.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Guarany Bagé Trainer | 21/22 (04.02.2022) | 21/22 (30.03.2022) | 8 | 0,75 | ||
Cianorte Trainer | 18/19 (03.08.2018) | 18/19 (02.04.2019) | - | 0,00 | ||
Rio Branco-AC Trainer | 17/18 (06.12.2017) | 17/18 (01.03.2018) | 1 | 0,00 | ||
Paraná Trainer | 16/17 (05.05.2017) | 17/18 (14.07.2017) | 15 | 1,33 | ||
Rio Branco-AC Trainer | 16/17 (25.01.2017) | 16/17 (04.05.2017) | 2 | 1,50 | ||
Unbekannt Trainer | 16/17 (01.08.2016) | 16/17 (01.01.2017) | - | 0,00 | ||
Ceará SC Trainer | 15/16 (01.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 1 | 1,00 | ||
Farroupilha Trainer | 14/15 (10.12.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Figueirense U20 Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 14/15 (30.11.2014) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 13/14 (31.12.2013) | - | 0,00 | ||
Grêmio B Trainer | 09/10 (15.12.2009) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | ||
Pelotas-RS Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (01.12.2009) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Co-Trainer | 08/09 (15.02.2009) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Veranópolis-RS Co-Trainer | 08/09 (15.11.2008) | 08/09 (30.01.2009) | - | 0,00 | ||
Esportivo-RS Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 08/09 (30.10.2008) | - | 0,00 |