Geb./Alter: | 23.03.1972 (52) |
---|---|
Geburtsort: | Castelfranco Emilia |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,38 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-1-2 |
Cristian Serpini
lentigionecalcio.com
- Geb./Alter: 23.03.1972 (52)
- Geburtsort: Castelfranco Emilia
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,38 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1,20 |
Coppa Italia Serie C | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Serie C - Girone B | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 1,50 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carpi Trainer | 23/24 (03.06.2023) | vsl. 30.06.2026 | 40 | 1,88 | ||
Ravenna Trainer | 22/23 (11.06.2022) | 22/23 (02.11.2022) | 12 | 1,42 | ||
Lentigione Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (04.06.2022) | 41 | 2,17 | ||
SPAL U17 Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 14 | 2,29 | ||
Correggese Trainer | 18/19 (16.05.2018) | 19/20 (03.06.2020) | 26 | 1,58 | ||
Castelvetro Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (02.10.2017) | 41 | 1,39 | ||
Axys Zola Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Casalese Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Arzano Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Calcara Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 |