Coras de Nayarit II
Mitarbeiterhistorie Coras de Nayarit II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2015 | 30.06.2015 | 138 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 180 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 31.12.2013 | 914 Tage | 0 | - |