Name im Heimatland: | James Colin Harvey |
---|---|
Geb./Alter: | 16.11.1944 (79) |
Geburtsort: | Liverpool |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
3,79 Jahre |
Colin Harvey
Karriereende
Letzter Posten:
Chefscout
Bolton Wanderers
Amtsende: 30.06.2012
- Geb./Alter: 16.11.1944 (79)
- Geburtsort: Liverpool
- Staatsbürgerschaft: England
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,79 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sheff. Wed.
Meiste Spiele für :
FC Everton
Karriereende :
01.07.1976
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolton Chefscout | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Mansfield Town Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (15.11.2004) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Keith Curle (19 Spiele), Carlton Palmer (1 Spiel) | ||||||
Everton U18 Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
FC Burnley Co-Trainer | 96/97 (15.03.1997) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
Oldham Athletic Co-Trainer | 94/95 (16.11.1994) | 96/97 (11.02.1997) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Graeme Sharp (37 Spiele) | ||||||
FC Everton Co-Trainer | 90/91 (05.11.1990) | 93/94 (04.12.1993) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Howard Kendall (138 Spiele) | ||||||
FC Everton Trainer | 86/87 (19.06.1987) | 90/91 (30.10.1990) | 150 | 1,53 | ||
FC Everton Co-Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 86/87 (18.06.1987) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Howard Kendall (224 Spiele) | ||||||
Everton Res. Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 82/83 (30.06.1983) | - | 0,00 | ||
FC Everton Co-Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 80/81 (30.06.1981) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gordon Lee (222 Spiele), Billy Bingham (22 Spiele), Steve Burtenshaw (3 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/77 | 01.07.1976 | Sheff. Wed. | Karriereende | - | - | |||||
74/75 | 01.07.1974 | FC Everton | Sheff. Wed. | - | ? | |||||
63/64 | 01.07.1963 | Everton U18 | FC Everton | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |