Club Sportivo Barracas
Mitarbeiterhistorie Club Sportivo Barracas
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | 1322 Tage | 0 | - | |||||
| 06.04.2019 | 09.01.2021 | 644 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2000 | 30.06.2001 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1994 | 30.06.1995 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1994 | 30.06.1995 | 364 Tage | 0 | - |