Club Sando
Mitarbeiterhistorie Club Sando
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2016 | 2920 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - |