Claudio Gallicchio
- Geb./Alter: 01.07.1977 (47)
- Geburtsort: Napoli
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,34 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Battipagliese
Karriereende :
01.07.2012
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correggese Trainer | 23/24 (14.11.2023) | vsl. 30.06.2025 | 23/24 (14.11.2023) / vsl. 30.06.2025 | 314 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bagnolese Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 0,90 : 1,31 | 1,12 | 42 / 1,12 | ||
Carpi Trainer | 21/22 (26.10.2021) | 21/22 (14.12.2021) | 21/22 (26.10.2021) / 21/22 (14.12.2021) | 49 Tage | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 1,33 : 1,33 | 1,78 | 9 / 1,78 | ||
Bagnolese Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (08.07.2021) | 18/19 (01.07.2018) / 20/21 (08.07.2021) | 1103 Tage | 34 | 9 | 13 | 12 | 30 | 1,18 : 1,21 | 1,18 | 34 / 1,18 | ||
Rolo Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Carpi U17 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | 52 | 7 | 11 | 34 | 49 | 0,94 : 2,12 | 0,62 | 52 / 0,62 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 01.07.2012 | Battipagliese | Karriereende | - | - | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Campobasso | Battipagliese | - | ? | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Nissa FC | Campobasso | - | ? | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Suzzara | Nissa FC | - | ? | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Bitonto | Suzzara | - | ? | |||||
07/08 | 01.07.2007 | S.Ant.Abate | Bitonto | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Paganese | S.Ant.Abate | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Cosenza | Paganese | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Isernia | Cosenza | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Ragusa | Isernia | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | US Sassuolo | Ragusa | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Triestina | US Sassuolo | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Alzano Virescit | Triestina | - | ? | |||||
97/98 | 01.10.1997 | Ternana | Alzano Virescit | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Carpi | Ternana | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | FC Bologna | Carpi | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Baracca Lugo | FC Bologna | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |