Ciriaco Cano
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Sporting Gijón
Amtsende: 30.06.2006
- Geb./Alter: 04.08.1948 (76)
- Geburtsort: Plasencia
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sporting Gijón
Meiste Spiele für :
Sporting Gijón
Karriereende :
01.07.1983
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Gijón Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 364 Tage | 8 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1,00 : 1,00 | 1,13 | 8 / 1,13 | ||
UP Langreo Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CD Leganés Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (09.11.2001) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (09.11.2001) | 131 Tage | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0,75 : 2,25 | 0,75 | 4 / 0,75 | ||
CD Badajoz Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sporting Gijón Trainer | 99/00 (27.03.2000) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (27.03.2000) / 99/00 (30.06.2000) | 95 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1,33 : 1,00 | 1,33 | 3 / 1,33 | ||
FC Elche Trainer | 96/97 (18.04.1997) | 97/98 (09.02.1998) | 96/97 (18.04.1997) / 97/98 (09.02.1998) | 297 Tage | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0,88 : 2,00 | 0,50 | 8 / 0,50 | ||
UP Plasencia Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Castellón Trainer | 92/93 (29.11.1992) | 93/94 (01.02.1994) | 92/93 (29.11.1992) / 93/94 (01.02.1994) | 429 Tage | 13 | 1 | 5 | 7 | 36 | 0,77 : 1,92 | 0,62 | 13 / 0,62 | ||
Sporting Gijón Trainer | 90/91 (06.12.1990) | 91/92 (30.06.1992) | 90/91 (06.12.1990) / 91/92 (30.06.1992) | 572 Tage | 78 | 32 | 19 | 27 | 32 | 1,12 : 1,05 | 1,47 | 78 / 1,47 | ||
Sporting Gijón Teamkoordinator | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (05.12.1990) | 90/91 (01.07.1990) / 90/91 (05.12.1990) | 157 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cacereño Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gijón Ind. Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (30.06.1989) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/84 | 01.07.1983 | Sporting Gijón | Karriereende | - | - | |||||
71/72 | 01.07.1971 | FC Elche | Sporting Gijón | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Plasencia U19 | FC Elche | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |