Geb./Alter: | 18.02.1985 (39) |
---|---|
Nationalität: | Türkei |
Cihan Ceylan
- Geb./Alter: 18.02.1985 (39)
- Staatsbürgerschaft: Türkei
Ist Spieler:
Mittelfeld
Verein:
Gens./Grols.
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gens./Grols. Spielertrainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
TSG Planig Spielertrainer | 19/20 (12.02.2020) | 22/23 (03.10.2022) | 1 | 0,00 | ||
TSG Planig Spielertrainer | 18/19 (01.01.2019) | 19/20 (12.02.2020) | - | 0,00 | ||
VfL Sponheim Spielertrainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (15.11.2018) | - | 0,00 | ||
SV Türkgücü Spielertrainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 01.07.2023 | TSG Planig | Gens./Grols. | - | ablösefrei | |||||
18/19 | 01.01.2019 | pausiert | TSG Planig | - | - | |||||
18/19 | 15.11.2018 | VfL Sponheim | pausiert | - | - | |||||
18/19 | 01.07.2018 | SV Türkgücü | VfL Sponheim | - | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Karadeniz BK | SV Türkgücü | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | FC Koblenz | Karadeniz BK | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Bad Kreuznach | FC Koblenz | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.08.2008 | Fortuna Mombach | Bad Kreuznach | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | TSG Eisenberg | Fortuna Mombach | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | SpVgg Ingelheim | TSG Eisenberg | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.08.2005 | VfR Grünstadt | SpVgg Ingelheim | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Bad Kreuznach | VfR Grünstadt | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Eintracht Bad Kreuznach U19 | Bad Kreuznach | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |