Geb./Alter: | 04.11.1966 (57) |
---|---|
Geburtsort: | Nürnberg |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,46 Jahre |
Christian Wedel
- Geb./Alter: 04.11.1966 (57)
- Geburtsort: Nürnberg
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,46 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Ottensoos
Meiste Spiele für :
1.SC Feucht
Karriereende :
01.07.2004
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diepersdorf Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (17.10.2016) | - | 0,00 | ||
SV Neunkirchen Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 13/14 (31.03.2014) | - | 0,00 | ||
SC Feucht U17 Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (31.10.2006) | - | 0,00 | ||
1.SC Feucht Co-Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (31.10.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Norbert Winkler (31 Spiele), Robert Ziegler (19 Spiele) | ||||||
FC Ottensoos Spielertrainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (31.08.2004) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.07.2004 | FC Ottensoos | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | 1.FC Schnaittach | FC Ottensoos | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Gr. Fürth II | 1.FC Schnaittach | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Jahn Forchheim | Gr. Fürth II | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | BSC Erlangen | Jahn Forchheim | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.07.1998 | ASV Neumarkt | BSC Erlangen | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.01.1998 | 1.SC Feucht | ASV Neumarkt | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.07.1995 | SpVgg Weiden | 1.SC Feucht | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Quelle Fürth | SpVgg Weiden | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.07.1992 | SK Lauf | Quelle Fürth | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.07.1989 | SpVgg Fürth | SK Lauf | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | FC Amberg | SpVgg Fürth | - | ablösefrei | |||||
87/88 | 01.06.1988 | SK Lauf | FC Amberg | - | ablösefrei | |||||
85/86 | 01.01.1986 | SK Lauf U19 | SK Lauf | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |