Charlton Athletic U21
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 19,0
- Legionäre: 3 37,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Princes Park 4.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Charlton Athletic U21
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 01 Jahr 03 Monate 21 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 18.01.2023 | 30.06.2023 | 05 Monate 12 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.08.2022 | 14.01.2023 | 05 Monate 13 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2021 | 30.06.2022 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.2016 | 31.03.2020 | 04 Jahre 01 Monat 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 16.10.2015 | 23.02.2016 | 04 Monate 07 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.09.2013 | 24.10.2015 | 02 Jahre 01 Monat 22 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2012 | 19.07.2013 | 01 Jahr 18 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 25.12.2006 | 22.11.2008 | 01 Jahr 10 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.03.2006 | 30.06.2006 | 04 Monate 01 Tag | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2000 | 28.02.2006 | 05 Jahre 07 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.1991 | 30.06.1998 | 06 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |