Name im Heimatland: | Çetin Özcan |
---|---|
Geb./Alter: | 07.04.1964 (60) |
Geburtsort: | Rize |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,05 Jahre |
Cetin Özcan
- Geb./Alter: 07.04.1964 (60)
- Geburtsort: Rize
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,05 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayancik Bld Trainer | 12/13 (04.12.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 1 | 0,00 | ||
Ayancik Bld Trainer | 11/12 (05.10.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Ayancik Spor Trainer | 09/10 (18.11.2009) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | ||
Ayancik Spor Trainer | 07/08 (27.09.2007) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 |