Carlisle United U18
Mitarbeiterhistorie Carlisle United U18
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 30.06.2022 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 01.01.2024 | 08 Monate 22 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 22.06.2019 | 05 Jahre 03 Monate 01 Tag | 0 | - | - | - | - | |||||
| 31.12.2013 | 14.04.2016 | 02 Jahre 03 Monate 14 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 29.09.2013 | 02 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2006 | 11.06.2013 | 06 Jahre 11 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - |