Canadian Soccer Club
Mitarbeiterhistorie Canadian Soccer Club
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2017 | 31.12.2017 | 11 Monate 21 Tage | 28 | 6 | 11 | 11 | 1,04 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2016 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 51 | 18 | 11 | 22 | 1,27 | ||||
| 04.11.2013 | 30.06.2014 | 07 Monate 26 Tage | 22 | 9 | 5 | 8 | 1,45 | ||||
| 01.08.2016 | 31.12.2016 | 04 Monate 29 Tage | 10 | 1 | 3 | 6 | 0,60 | ||||
| 20.02.2022 | 02 Jahre 07 Monate 02 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 | |||||
| 01.06.2021 | 19.02.2022 | 08 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 07.03.2020 | 31.12.2020 | 09 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 07.01.2014 | 31.10.2014 | 09 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 08.08.2013 | 15.11.2013 | 03 Monate 07 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 08.07.2013 | 04.08.2013 | 27 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.2012 | 01.10.2012 | 07 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.01.2012 | 30.06.2013 | 01 Jahr 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |