Mitarbeiterhistorie CA Mitre
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 01.07.2016 | 30.06.2017 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 07.12.2015 | 30.06.2016 | 06 Monate 23 Tage | 0 | - | - | - | - |
|
| 03.09.2015 | 09.11.2015 | 02 Monate 06 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 19.08.2014 | 02.09.2015 | 01 Jahr 14 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 12 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
| | 29.11.2021 | 29.03.2022 | 04 Monate 00 Tage | 7 | - | 3 | 4 | 0,43 |
| | 03.07.2021 | 09.08.2021 | 01 Monat 06 Tage | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
|
| 19.11.2019 | 08.03.2020 | 03 Monate 18 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 |
| | 01.07.2019 | 11.11.2019 | 04 Monate 11 Tage | 13 | 3 | 4 | 6 | 1,00 |
| | 01.01.2024 | 28.04.2024 | 03 Monate 27 Tage | 14 | 4 | 5 | 5 | 1,21 |
|
| 14.08.2021 | 15.11.2021 | 03 Monate 01 Tag | 13 | 4 | 4 | 5 | 1,23 |
| | 11.03.2020 | 02.07.2021 | 01 Jahr 03 Monate 21 Tage | 22 | 5 | 9 | 8 | 1,09 |
|
| 06.05.2024 | | 04 Monate 16 Tage | 20 | 8 | 9 | 3 | 1,65 |
| | 29.08.2016 | 07.05.2018 | 01 Jahr 08 Monate 08 Tage | 25 | 8 | 8 | 9 | 1,28 |
| | 01.07.2018 | 30.06.2019 | 11 Monate 30 Tage | 24 | 10 | 5 | 9 | 1,46 |
|
| 12.04.2022 | 31.12.2022 | 08 Monate 19 Tage | 27 | 11 | 8 | 8 | 1,52 |
| | 01.01.2023 | 31.10.2023 | 09 Monate 29 Tage | 35 | 15 | 7 | 13 | 1,49 |
2016-07-012015-12-072015-09-032014-08-192022-03-302021-11-292021-07-032019-11-192019-07-012024-01-012021-08-142020-03-112024-05-062016-08-292018-07-012022-04-122023-01-01