Burger BC 08
- Kadergröße: 4
- Durchschnittsalter: 34,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BBC 08 Parkstadion 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Burger BC 08
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1957 | 31.12.1957 | 364 Tage | 2 | 1,50 | ||||
| 01.07.1952 | 30.06.1953 | 364 Tage | 10 | 0,10 | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 18 | 2,00 | ||||
| 01.07.1950 | 30.06.1952 | 730 Tage | 22 | 2,14 |