BSC Old Boys Jugend
Mitarbeiterhistorie BSC Old Boys Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 84 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2017 | 31.12.2020 | 1279 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 14.12.2016 | 166 Tage | 0 | - |