Geb./Alter: | 27.07.1978 (46) |
---|---|
Geburtsort: | Cork |
Nationalität: |
Irland England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,06 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | TRIBE |
Brian Barry-Murphy
B. Barry-Murphy
- Geb./Alter: 27.07.1978 (46)
- Geburtsort: Cork
- Staatsbürgerschaft: Irland
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
AFC Rochdale
Meiste Spiele für :
FC Bury
Karriereende :
01.07.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Man City U23 Trainer | 21/22 (24.07.2021) | 24/25 (08.07.2024) | 81 | 1,73 | ||
Man City YL Trainer | 21/22 (24.07.2021) | 24/25 (08.07.2024) | 20 | 1,80 | ||
AFC Rochdale Trainer | 18/19 (04.04.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 105 | 1,16 | ||
AFC Rochdale Interimstrainer | 18/19 (04.03.2019) | 18/19 (03.04.2019) | 4 | 2,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.07.2017 | AFC Rochdale | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.07.2010 | FC Bury | AFC Rochdale | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Sheff. Wed. | FC Bury | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Preston NE | Sheff. Wed. | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.12.2002 | Hartlepool Utd. | Preston NE | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.10.2002 | Preston NE | Hartlepool Utd. | - | Leihe | |||||
01/02 | 01.03.2002 | Southend United | Preston NE | - | Leih-Ende | |||||
01/02 | 01.02.2002 | Preston NE | Southend United | - | Leihe | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Cork City | Preston NE | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Cork City U19 | Cork City | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |