Bovender SV
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 4 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Südring (A-Platz) 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Bovender SV
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | 209 Tage | 23 | 1,57 | |||||
| 02.11.2023 | 25.02.2024 | 115 Tage | 3 | 1,67 | ||||
| 02.11.2023 | 25.02.2024 | 115 Tage | 0 | - | ||||
| 02.11.2023 | 25.02.2024 | 115 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 01.11.2023 | 1218 Tage | 11 | 1,36 | ||||
| 01.07.2017 | 30.06.2020 | 1095 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2017 | 18.09.2019 | 809 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 25.01.2015 | 208 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 31.03.2011 | 30.06.2013 | 822 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2010 | 28.02.2011 | 242 Tage | 0 | - | ||||
| 15.01.2008 | 30.06.2010 | 897 Tage | 0 | - | ||||
| 30.11.2003 | 30.11.2007 | 1461 Tage | 0 | - |