Borislav Parvomay
Mitarbeiterhistorie Borislav Parvomay
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 31.05.2021 | 91 Tage | 0 | - | ||||
| 06.07.2021 | 05.01.2022 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 04.07.2022 | 07.04.2023 | 277 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1991 | 30.06.1993 | 730 Tage | 0 | - |