Bolívar
- Geb./Alter: 16.08.1980 (44)
- Geburtsort: Santa Cruz do Sul
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,28 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Portuguesa-SP
Meiste Spiele für :
Internacional
Karriereende :
01.05.2018
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense Co-Trainer | 22/23 (12.07.2022) | 22/23 (07.11.2022) | 22/23 (12.07.2022) / 22/23 (07.11.2022) | 118 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gilmar Pozzo (11 Spiele), Marcelo Cabo (10 Spiele) | ||||||||||||||
Chapecoense Co-Trainer | 22/23 (11.07.2022) | 22/23 (11.07.2022) | 22/23 (11.07.2022) / 22/23 (11.07.2022) | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Chapecoense Interimstrainer | 22/23 (07.07.2022) | 22/23 (11.07.2022) | 22/23 (07.07.2022) / 22/23 (11.07.2022) | 4 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Chapecoense Co-Trainer | 21/22 (08.04.2022) | 22/23 (07.07.2022) | 21/22 (08.04.2022) / 22/23 (07.07.2022) | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gilson Kleina (16 Spiele) | ||||||||||||||
Chapecoense Trainer | 21/22 (03.01.2022) | 21/22 (07.04.2022) | 21/22 (03.01.2022) / 21/22 (07.04.2022) | 94 Tage | 7 | 1 | 3 | 3 | 28 | 1,00 : 1,57 | 0,86 | 7 / 0,86 | ||
Santa Cruz-PE Trainer | 20/21 (30.04.2021) | 20/21 (16.06.2021) | 20/21 (30.04.2021) / 20/21 (16.06.2021) | 47 Tage | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1,20 : 1,60 | 1,00 | 5 / 1,00 | ||
Vila Nova FC Trainer | 19/20 (24.02.2020) | 20/21 (15.12.2020) | 19/20 (24.02.2020) / 20/21 (15.12.2020) | 295 Tage | 21 | 8 | 8 | 5 | 37 | 1,14 : 0,86 | 1,52 | 21 / 1,52 | ||
Brasil Pelotas Trainer | 19/20 (17.07.2019) | 19/20 (03.12.2019) | 19/20 (17.07.2019) / 19/20 (03.12.2019) | 139 Tage | 29 | 7 | 11 | 11 | 29 | 0,79 : 1,28 | 1,10 | 29 / 1,10 | ||
Cianorte Trainer | 18/19 (25.04.2019) | 19/20 (08.07.2019) | 18/19 (25.04.2019) / 19/20 (08.07.2019) | 74 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Novo Hamburgo Trainer | 18/19 (15.10.2018) | 18/19 (01.04.2019) | 18/19 (15.10.2018) / 18/19 (01.04.2019) | 168 Tage | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 0,92 : 1,31 | 1,38 | 13 / 1,38 | ||
U. Rondonópolis Trainer | 17/18 (05.02.2018) | 17/18 (09.02.2018) | 17/18 (05.02.2018) / 17/18 (09.02.2018) | 4 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.05.2018 | Unbekannt | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 03.01.2018 | pausiert | Unbekannt | - | - | |||||
15/16 | 28.12.2015 | Vereinslos | pausiert | - | - | |||||
15/16 | 03.09.2015 | Portuguesa-SP | Vereinslos | 400 Tsd. € | - | |||||
14/15 | 08.05.2015 | Novo Hamburgo | Portuguesa-SP | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 25.01.2015 | Vereinslos | Novo Hamburgo | 400 Tsd. € | - | |||||
14/15 | 03.10.2014 | Botafogo | Vereinslos | 400 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Internacional | Botafogo | 750 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | AS Monaco | Internacional | 2,80 Mio. € | 1,50 Mio. € | |||||
08/09 | 30.06.2009 | Internacional | AS Monaco | 2,80 Mio. € | Leih-Ende | |||||
08/09 | 01.07.2008 | AS Monaco | Internacional | 2,50 Mio. € | Leihgebühr: 300 Tsd. € |
|||||
06/07 | 01.08.2006 | Internacional | AS Monaco | - | 3,00 Mio. € | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Guarani | Internacional | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Joinville-SC | Guarani | - | ? | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Grêmio | Joinville-SC | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Guarani | Grêmio | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Guarani-SP B | Guarani | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 4,80 Mio. € |