Bahrain SC
Mitarbeiterhistorie Bahrain SC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | 30.06.2023 | ? | 0 | - | ||||
| 09.11.2023 | 30.06.2023 | 132 Tage | 0 | - | ||||
| 03.11.2022 | 30.06.2023 | 239 Tage | 0 | - | ||||
| 01.08.2021 | 01.07.2022 | 334 Tage | 0 | - | ||||
| 14.07.2016 | 31.12.2017 | 535 Tage | 0 | - |