Mitarbeiterhistorie Avenir Sportif de Kasserine
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 18.08.2014 | 24.12.2015 | 493 Tage | 12 | 0,75 |
| | 08.06.2008 | 14.12.2008 | 189 Tage | 12 | 0,58 |
| | 12.08.2009 | 30.06.2010 | 322 Tage | 11 | 0,82 |
| | 17.03.2016 | 30.06.2016 | 105 Tage | 9 | 1,00 |
| | 20.02.2009 | 30.06.2009 | 130 Tage | 7 | 1,57 |
| | 08.01.2016 | 11.03.2016 | 63 Tage | 5 | 1,00 |
| | 25.12.2015 | 07.01.2016 | 13 Tage | 4 | 0,50 |
| | 08.01.2009 | 31.01.2009 | 23 Tage | 4 | 0,25 |
| | 31.05.2016 | 13.06.2016 | 13 Tage | 2 | 0,50 |
| | 15.12.2008 | 07.01.2009 | 23 Tage | 2 | 2,00 |
| | 01.01.2023 | 09.09.2023 | 251 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.2009 | 11.08.2009 | 41 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.02.2009 | 19.02.2009 | 18 Tage | 1 | 1,00 |
| | 24.09.2021 | 13.01.2022 | 111 Tage | 0 | - |
| | 09.02.2021 | 16.02.2021 | 7 Tage | 0 | - |
| | 01.09.2019 | 05.11.2019 | 65 Tage | 0 | - |
| | 01.01.2018 | 18.05.2018 | 137 Tage | 0 | - |
| | 23.07.2017 | 22.09.2017 | 61 Tage | 0 | - |
| | 03.08.2016 | 24.01.2017 | 174 Tage | 0 | - |
| | 20.07.2013 | 03.12.2013 | 136 Tage | 0 | - |
| | 07.12.2010 | 02.06.2011 | 177 Tage | 0 | - |
| | 13.01.2007 | 30.06.2007 | 168 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2004 | 30.06.2005 | 364 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1995 | 30.06.1996 | 365 Tage | 0 | - |
2014-08-182008-06-082009-08-122016-03-172009-02-202016-01-082015-12-252009-01-082016-05-312008-12-152023-01-012009-07-012009-02-012021-09-242021-02-092019-09-012018-01-012017-07-232016-08-032013-07-202010-12-072007-01-132004-07-011995-07-01