Atletico Piombino
- Kadergröße: 6
- Durchschnittsalter: 23,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Magona d'Italia 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Atletico Piombino
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.1953 | 30.06.1955 | 02 Jahre 02 Monate 11 Tage | 39 | 9 | 13 | 17 | 1,03 | ||||
| 01.07.1952 | 12.04.1953 | 09 Monate 12 Tage | 29 | 7 | 10 | 12 | 1,07 | ||||
| 15.06.1952 | 30.06.1952 | 15 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 | ||||
| 01.07.1948 | 09.06.1952 | 03 Jahre 11 Monate 09 Tage | 36 | 15 | 11 | 10 | 1,56 | ||||
| 01.07.1937 | 30.06.1938 | 11 Monate 30 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | ||||
| 01.07.1930 | 30.06.1931 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |