ASD Canicattì
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Comunale Saraceno 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie ASD Canicattì
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1984 | 30.06.1986 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 12.09.2019 | 30.06.2021 | 657 Tage | 0 | - | ||||
| 24.12.2022 | 16.06.2024 | 540 Tage | 54 | 1,44 | ||||
| 26.07.2021 | 22.12.2022 | 514 Tage | 17 | 1,06 | ||||
| 01.07.1983 | 30.06.1984 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - |