AS Colmar-Berg
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 30,1
- Legionäre: 12 57,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Grand Duc Henri 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie AS Colmar-Berg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2003 | 30.06.2009 | 2191 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 13.03.2014 | 986 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1999 | 30.06.2001 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 Tage | 23 | 0,43 | ||||
| 19.11.2020 | 30.08.2022 | 649 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 08.10.2020 | 465 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 09.04.2018 | 282 Tage | 0 | - | ||||
| 05.10.2022 | 30.06.2023 | 268 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 183 Tage | 0 | - |