Geb./Alter: | 18.03.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Gravenhage |
Nationalität: | Niederlande |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,49 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Berater: | BS Group - BS Law |
Arno Buitenweg
BS Group - BS Law
- Geb./Alter: 18.03.1971 (53)
- Geburtsort: Gravenhage
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,49 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
United FC Trainer | 24/25 (06.08.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Wahda Reserve Trainer | 23/24 (04.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Al-Wahda Trainer | 23/24 (10.11.2023) | vsl. - | 6 | 1,83 | ||
Wahda Reserve Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (09.11.2023) | - | 0,00 | ||
Al-Wahda Trainer | 22/23 (13.03.2023) | 22/23 (17.06.2023) | 7 | 2,14 | ||
Al-Wahda Leiter der Nachwuchsabteilung | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (12.03.2023) | - | 0,00 | ||
Al-Arabi SC Jgd Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Al-Arabi SC Technische/r Mitarbeiter/in | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
ASPIRE Academy Nachwuchskoordinator | 17/18 (01.07.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
ASPIRE Academy Jugendtrainer | 13/14 (01.09.2013) | 16/17 (01.02.2017) | - | 0,00 | ||
Katar U17 Trainer | 13/14 (01.09.2013) | 16/17 (28.02.2017) | 1 | 0,00 | ||
Mallorca U19 Technische/r Mitarbeiter/in | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
RCD Mallorca Nachwuchskoordinator | 08/09 (01.07.2008) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Mallorca Jgd. Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 |
Weitere Angaben
2023/24 Al-Wahda FC U21: 4 wins 2 draws 1 defeat