Ansan Mugunghwa (1996-2016)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: ANSAN WA~ STADIUM 35.008 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Ansan Mugunghwa (1996-2016)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2015 | 31.10.2016 | 657 Tage | 85 | 1,42 | ||||
| 01.01.2011 | 31.12.2014 | 1460 Tage | 78 | 1,67 | ||||
| 03.11.2005 | 11.10.2010 | 1803 Tage | 0 | - | ||||
| 07.03.2001 | 02.11.2005 | 1701 Tage | 2 | 1,50 | ||||
| 29.03.1996 | 07.03.2001 | 1804 Tage | 0 | - |