Geb./Alter: | 21.11.1973 (50) |
---|---|
Geburtsort: | Verbania |
Nationalität: | Italien |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
Angelo Pagotto
- Geb./Alter: 21.11.1973 (50)
- Geburtsort: Verbania
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Crotone
Karriereende :
01.09.2007
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avellino Torwart-Trainer | 23/24 (13.09.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Michele Pazienza (44 Spiele) | ||||||
Avellino Torwart-Trainer | 19/20 (01.08.2019) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Piero Braglia (70 Spiele), Massimo Rastelli (31 Spiele), Ezio Capuano (23 Spiele), Carmine Gautieri (12 Spiele), Giovanni Ignoffo (11 Spiele), Roberto Taurino (9 Spiele), Raffaele Biancolino (1 Spiel), Giuseppe Padovano (1 Spiel) | ||||||
Lucchese Torwart-Trainer | 18/19 (25.03.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Giancarlo Favarin (11 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.09.2007 | FC Crotone | Karriereende | 200 Tsd. € | - | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Grosseto | FC Crotone | 200 Tsd. € | ? | |||||
06/07 | 01.08.2006 | FC Turin | Grosseto | 200 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Arezzo | FC Turin | 200 Tsd. € | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Triestina | Arezzo | - | ? | |||||
01/02 | 02.10.2001 | Vereinslos | Triestina | - | - | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Perugia | Vereinslos | - | - | |||||
98/99 | 30.06.1999 | Reggiana | Perugia | - | Leih-Ende | |||||
98/99 | 01.11.1998 | Perugia | Reggiana | - | Leihe | |||||
97/98 | 01.11.1997 | Milan | Perugia | - | ? | |||||
97/98 | 31.10.1997 | FC Empoli | Milan | - | Leih-Ende | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Milan | FC Empoli | - | Leihe | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Sampdoria | Milan | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Napoli | Sampdoria | - | ? | |||||
94/95 | 30.06.1995 | Pistoiese | Napoli | - | Leih-Ende | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Napoli | Pistoiese | - | Leihe | |||||
93/94 | 01.07.1993 | SSC Neapel U19 | Napoli | - | - | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Verbania Jgd. | SSC Neapel U19 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |