Name im Heimatland: | Andrej Čirák |
---|---|
Geb./Alter: | 22.05.1966 |
Todestag: | 14.12.2022 (56) |
Nationalität: | Slowakei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,88 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Andrej Cirak
14.12.2022 (56)
- Geb./Alter: 22.05.1966
- Staatsbürgerschaft: Slowakei
- Todestag: 14.12.2022 (56)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,88 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humenne Trainer | 22/23 (15.10.2022) | 22/23 (07.12.2022) | 6 | 1,17 | ||
Humenne Co-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (15.10.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jozef Skrlik (34 Spiele), Ondrej Desiatnik (15 Spiele) | ||||||
Unia Tarnow Trainer | 06/07 (07.09.2006) | 07/08 (20.04.2008) | - | 0,00 |