Nationalität: | k. A. |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,76 Jahre |
Andreas Heindorff
11.04.2017
War Spieler:
Letzter Verein :
TuS Celle FC
Meiste Spiele für :
TuS Celle FC
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Südwinsen Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (11.04.2017) | - | 0,00 | ||
SV Meinersen-A. Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
TuS Eicklingen Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
VfL Westercelle Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
TuS Müden-D. Trainer | 06/07 | 08/09 | - | 0,00 | ||
TuS Eicklingen Spielertrainer | 87/88 | vsl. - | - | 0,00 | ||
Eintr. Celle Trainer | vsl. - | - | 0,00 | |||
SV Nienhagen Trainer | vsl. - | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 01.07.1985 | TuS Celle FC | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
78/79 | 01.07.1978 | Unbekannt | TuS Celle FC | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |