Andrea Galassi
- Geb./Alter: 22.02.1964 (60)
- Geburtsort: Savignano sul ...
- Staatsbürgerschaft: Italien
War Spieler:
Letzter Verein :
Imola
Karriereende :
01.07.1996
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermana Geschäftsführer | 23/24 (13.11.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (13.11.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 230 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fermana Sportdirektor | 23/24 (26.07.2023) | 23/24 (12.11.2023) | 23/24 (26.07.2023) / 23/24 (12.11.2023) | 109 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
US Palermo Scout | 18/19 (09.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (09.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 356 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Parma Calcio Sportdirektor | 15/16 (27.07.2015) | 16/17 (22.11.2016) | 15/16 (27.07.2015) / 16/17 (22.11.2016) | 484 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cesena Leiter der Nachwuchsabteilung | 09/10 (02.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (02.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 363 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Turin Scout | 08/09 (19.01.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 08/09 (19.01.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 527 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Imolese Sportdirektor | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (30.06.2003) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Hellas Verona Scout | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (30.06.2002) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Aglianese Sportdirektor | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Forlì Sportdirektor | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 98/99 (01.07.1998) / 99/00 (30.06.2000) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | Imola | Karriereende | - | - | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Forlì | Imola | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Carpi | Forlì | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Reggiana | Carpi | - | ? | |||||
89/90 | 01.11.1989 | Piacenza | Reggiana | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Sambenedettese | Piacenza | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | AC Parma | Sambenedettese | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Sambenedettese | AC Parma | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Rimini | Sambenedettese | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | RM Firenze | Rimini | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Cesena FC U19 | RM Firenze | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |