Alfons Horvatic
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
SV Wildon Jugend
Amtsende: 30.06.2005
- Geb./Alter: 13.07.1942 (82)
- Staatsbürgerschaft: Slowenien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SV St. Veit
Karriereende :
01.07.1980
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wildon Jgd. Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.01.2005) / 04/05 (30.06.2005) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Villacher SV Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 85/86 (05.10.1985) | 84/85 (01.07.1984) / 85/86 (05.10.1985) | 461 Tage | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 1,83 : 1,50 | 1,28 | 18 / 1,28 | ||
SC Neusiedl/See Trainer | 83/84 (07.10.1983) | 83/84 (08.12.1983) | 83/84 (07.10.1983) / 83/84 (08.12.1983) | 62 Tage | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0,44 : 4,00 | 0,00 | 9 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/81 | 01.07.1980 | SV St. Veit | Karriereende | - | - | |||||
76/77 | 01.07.1976 | Villacher SV | SV St. Veit | - | ? | |||||
75/76 | 01.07.1975 | WSG Radenthein | Villacher SV | - | - | |||||
74/75 | 01.07.1974 | A. Klagenfurt | WSG Radenthein | - | ? | |||||
72/73 | 01.07.1972 | NK Maribor | A. Klagenfurt | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Velez Mostar | NK Maribor | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |