Geb./Alter: | 23.07.1979 (45) |
---|---|
Geburtsort: | Vinci |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,90 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Alessandro Agostini
imago images
- Geb./Alter: 23.07.1979 (45)
- Geburtsort: Vinci
- Staatsbürgerschaft: Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Hellas Verona
Meiste Spiele für :
Cagliari Calcio
Karriereende :
03.09.2015
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1,29 |
Coppa Italia Serie C | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
Serie C - Girone B | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 1,20 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pontedera Trainer | 24/25 (05.06.2024) | vsl. 30.06.2025 | 7 | 1,29 | ||
Genua U19 Trainer | 22/23 (06.01.2023) | 23/24 (04.06.2024) | 58 | 1,69 | ||
Cagliari Calcio Interimstrainer | 21/22 (03.05.2022) | 21/22 (23.05.2022) | 3 | 0,67 | ||
Cagliari U19 Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 21/22 (01.07.2022) | 66 | 1,55 | ||
Cagliari U19 Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (31.08.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Max Canzi (56 Spiele) | ||||||
Cagliari Calcio Techniktrainer | 17/18 (20.10.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Diego López (31 Spiele) | ||||||
Cagliari Jgd. Techniktrainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (19.10.2017) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 03.09.2015 | Vereinslos | Karriereende | - | - | |||||
15/16 | 01.07.2015 | Hellas Verona | Vereinslos | - | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | FC Turin | Hellas Verona | 300 Tsd. € | 300 Tsd. € | |||||
12/13 | 30.06.2013 | Hellas Verona | FC Turin | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
12/13 | 08.01.2013 | FC Turin | Hellas Verona | 1,00 Mio. € | Leihe | |||||
12/13 | 31.08.2012 | Cagliari Calcio | FC Turin | 1,00 Mio. € | ? | |||||
03/04 | 29.01.2004 | FC Empoli | Cagliari Calcio | - | 490 Tsd. € | |||||
02/03 | 30.06.2003 | AC Siena | FC Empoli | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.01.2003 | FC Empoli | AC Siena | - | Leihe | |||||
02/03 | 06.08.2002 | Florentia | FC Empoli | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 30.06.2001 | Ternana | Florenz | - | Leih-Ende | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Florenz | Ternana | - | Leihe | |||||
99/00 | 30.06.2000 | Pistoiese | Florenz | - | Leih-Ende | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Florenz | Pistoiese | - | Leihe | |||||
97/98 | 01.07.1997 | AC Florenz U19 | Florenz | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 790 Tsd. € |