Aleksey Shpilevski
FC Erzgebirge Aue
- Geb./Alter: 17.02.1988 (36)
- Geburtsort: Minsk
- Staatsbürgerschaft: Belarus
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,06 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Stuttgart U19
Karriereende :
01.12.2006
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aris Limassol Trainer | 21/22 (26.02.2022) | vsl. 31.05.2026 | 21/22 (26.02.2022) / vsl. 31.05.2026 | 939 Tage | 106 | 55 | 24 | 27 | 50 | 1,75 : 1,07 | 1,78 | 106 / 1,78 | ||
Erzgebirge Aue Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (19.09.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (19.09.2021) | 80 Tage | 8 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0,50 : 1,75 | 0,38 | 8 / 0,38 | ||
Kairat Almaty Trainer | 19/20 (25.11.2018) | 20/21 (07.06.2021) | 19/20 (25.11.2018) / 20/21 (07.06.2021) | 925 Tage | 78 | 47 | 12 | 19 | 51 | 2,10 : 1,19 | 1,96 | 78 / 1,96 | ||
Dynamo Brest Trainer | 17/18 (29.06.2018) | 18/19 (11.08.2018) | 17/18 (29.06.2018) / 18/19 (11.08.2018) | 43 Tage | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 2,25 : 1,75 | 1,75 | 8 / 1,75 | ||
RB Leipzig Jgd. Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 17/18 (28.06.2018) | 13/14 (01.07.2013) / 17/18 (28.06.2018) | 1823 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Stuttgart Jgd. Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (30.06.2013) | 10/11 (01.07.2010) / 12/13 (30.06.2013) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SG Sonnenh. Jgd Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.12.2006 | Stuttgart U19 | Karriereende | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Stuttgart U17 | Stuttgart U19 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |