Name im Heimatland: | Левченко Алексей Максимович |
---|---|
Geb./Alter: | 11.09.1939 (85) |
Nationalität: | Russland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,33 Jahre |
Aleksey Levchenko
Karriereende
Letzter Posten:
Co-Trainer
Torpedo Taganrog ( - 2004)
Amtsende: 31.12.1977
www.fc-rostov.ru
- Geb./Alter: 11.09.1939 (85)
- Staatsbürgerschaft: Russland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,33 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Torpedo Taganrog
Meiste Spiele für :
SKA Rostov
Karriereende :
01.01.1970
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo Taganrog Co-Trainer | 75/76 (01.01.1976) | 77/78 (31.12.1977) | - | 0,00 | ||
Torpedo Taganrog Trainer | 68/69 (01.06.1969) | 70/71 (30.09.1970) | 1 | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69/70 | 01.01.1970 | Torpedo Taganrog | Karriereende | - | - | |||||
67/68 | 01.01.1968 | Rostselmash | Torpedo Taganrog | - | ablösefrei | |||||
62/63 | 01.03.1963 | SKA Rostov | Rostselmash | - | ablösefrei | |||||
58/59 | 01.01.1959 | Torpedo Taganrog | SKVO | - | ablösefrei | |||||
55/56 | 01.01.1956 | Unbekannt | Torpedo Taganrog | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |