AKA Grazer AK U16
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: GAK Trainingszentrum 1 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie AKA Grazer AK U16
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 2 | 1,50 | ||||
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2008 | 30.06.2009 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 08.08.2007 | 30.06.2008 | 327 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - |