Geb./Alter: | 22.08.1963 (61) |
---|---|
Geburtsort: | Torre del Greco |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,95 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Agostino Iacobelli
uspianeseasd.it
- Geb./Alter: 22.08.1963 (61)
- Geburtsort: Torre del Greco
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Atl. Tricase
Karriereende :
01.07.1998
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cenaia Trainer | 23/24 (30.11.2023) | vsl. 30.06.2024 | 21 | 0,67 | ||
Sinalunghese Trainer | 22/23 (19.05.2022) | 22/23 (08.05.2023) | - | 0,00 | ||
Sangiovannese Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (07.03.2022) | 58 | 1,22 | ||
Aglianese Trainer | 18/19 (28.10.2018) | 19/20 (14.10.2019) | 38 | 1,29 | ||
Sangiovannese Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 42 | 1,62 | ||
Pianese Trainer | 15/16 (10.02.2016) | 16/17 (19.02.2017) | 34 | 1,50 | ||
Bellaria IM Trainer | 13/14 (29.11.2013) | 13/14 (09.01.2014) | 5 | 0,00 | ||
Arezzo Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Real Rimini FC Trainer | 10/11 (15.10.2010) | 10/11 (15.02.2011) | - | 0,00 | ||
Cuoio Cappiano Trainer | 06/07 (14.11.2006) | 08/09 (30.06.2009) | 93 | 1,20 | ||
Ancona Trainer | 05/06 (25.10.2005) | 05/06 (03.04.2006) | 19 | 1,58 | ||
Vis Pesaro Trainer | 04/05 (09.03.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 10 | 0,90 | ||
US Sansovino Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | ||
Arezzo Jgd. Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
AC Siena Co-Trainer | 01/02 (29.11.2001) | 01/02 (18.02.2002) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Vincenzo Guerini (11 Spiele) | ||||||
Catania Calcio Co-Trainer | 00/01 (15.10.2000) | 00/01 (05.12.2000) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Vincenzo Guerini (6 Spiele), Ivo Iaconi (1 Spiel) | ||||||
Ternana Co-Trainer | 98/99 (26.01.1999) | 99/00 (03.02.2000) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Vincenzo Guerini (48 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01.07.1998 | Atl. Tricase | Karriereende | - | - | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Reggina | Atl. Tricase | - | ? | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Casertana | Reggina | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Ancona | Casertana | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Piacenza | Ancona | - | ? | |||||
92/93 | 01.10.1992 | AC Siena | Piacenza | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Cremonese | AC Siena | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Udinese Calcio | Cremonese | - | ? | |||||
89/90 | 01.10.1989 | Avellino | Udinese Calcio | - | ? | |||||
89/90 | 01.07.1989 | FC Empoli | Avellino | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Catanzaro | FC Empoli | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | Pistoiese | Catanzaro | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Napoli | Pistoiese | - | ? | |||||
81/82 | 01.07.1981 | SSC Neapel U19 | Napoli | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |