Mitarbeiterhistorie AFC Chindia Targoviste
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.07.2024 | | 81 Tage | 4 | 0,75 |
| | 20.11.2023 | 30.05.2024 | 192 Tage | 13 | 1,62 |
|
| 18.08.2023 | 15.11.2023 | 89 Tage | 14 | 1,29 |
| | 21.06.2023 | 17.08.2023 | 57 Tage | 3 | 1,67 |
| | 21.09.2022 | 08.06.2023 | 260 Tage | 33 | 1,21 |
| | 07.06.2022 | 20.09.2022 | 105 Tage | 10 | 0,30 |
| | 01.07.2020 | 07.06.2022 | 706 Tage | 96 | 1,28 |
| | 27.06.2018 | 30.06.2020 | 734 Tage | 72 | 1,67 |
| | 09.07.2014 | 27.06.2018 | 1449 Tage | 111 | 1,82 |
| | 05.05.2013 | 30.06.2014 | 421 Tage | 9 | 2,00 |
| | 11.09.2012 | 04.05.2013 | 235 Tage | 18 | 0,94 |
| | 09.01.2012 | 04.09.2012 | 239 Tage | 17 | 1,18 |
| | 20.06.2011 | 20.12.2011 | 183 Tage | 15 | 1,60 |
| | 01.07.2010 | 19.06.2011 | 353 Tage | 0 | - |
2024-07-012023-11-202023-08-182023-06-212022-09-212022-06-072020-07-012018-06-272014-07-092013-05-052012-09-112012-01-092011-06-202010-07-01