Geb./Alter: | 12.05.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Mostar |
Nationalität: | Bosnien-Herzegowina |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,67 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Adis Obad
- Geb./Alter: 12.05.1971 (53)
- Geburtsort: Mostar
- Staatsbürgerschaft: Bosnien-Herzegowina
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,67 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Velez Mostar
Meiste Spiele für :
RW Oberhausen
Karriereende :
01.01.2010
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Mostar U19 Trainer | 23/24 (25.07.2023) | vsl. - | 33 | 1,67 | ||
J. Bihac Trainer | 21/22 (13.04.2022) | 21/22 (06.06.2022) | 9 | 1,22 | ||
Velez U17 Trainer | 19/20 (01.02.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 33 | 1,21 | ||
Bosnien U15 Co-Trainer | 18/19 (04.03.2019) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cedomir Culum (18 Spiele), Igor Jankovic (17 Spiele), Zoran Erbez (8 Spiele) | ||||||
NK Iskra Bugojno Trainer | 17/18 (09.04.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 9 | 1,56 | ||
Igman Konjic Trainer | 17/18 (09.07.2017) | 17/18 (05.04.2018) | 20 | 1,10 | ||
FK Blagaj Trainer | 15/16 (22.10.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Velez Mostar Interimstrainer | 15/16 (30.08.2015) | 15/16 (13.09.2015) | 3 | 0,33 | ||
FK Blagaj Trainer | 14/15 (26.02.2015) | 15/16 (01.07.2015) | - | 0,00 | ||
Igman Konjic Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (10.10.2013) | 9 | 0,78 | ||
Velez Mostar Co-Trainer | 10/11 (09.02.2011) | 11/12 (18.04.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mirza Varesanovic (22 Spiele), Milomir Odovic (15 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | Velez Mostar | Karriereende | 125 Tsd. € | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Zeljeznicar | Velez Mostar | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | RW Oberhausen | Zeljeznicar | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Velez Mostar | RW Oberhausen | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |