Mitarbeiterhistorie ACSM Politehnica Iasi
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 11.09.2024 | | 10 Tage | 1 | 3,00 |
|
| 01.04.2024 | 04.09.2024 | 156 Tage | 16 | 1,25 |
| | 11.10.2022 | 31.03.2024 | 537 Tage | 53 | 1,43 |
| | 07.06.2022 | 10.10.2022 | 125 Tage | 10 | 2,00 |
| | 20.06.2021 | 08.05.2022 | 322 Tage | 27 | 1,44 |
| | 12.03.2021 | 20.06.2021 | 100 Tage | 14 | 1,14 |
| | 01.02.2021 | 12.03.2021 | 39 Tage | 5 | 0,20 |
| | 30.01.2021 | 01.02.2021 | 2 Tage | 1 | 0,00 |
| | 10.08.2020 | 28.01.2021 | 171 Tage | 19 | 0,79 |
| | 08.01.2020 | 08.08.2020 | 213 Tage | 21 | 1,05 |
| | 01.07.2019 | 23.12.2019 | 175 Tage | 24 | 1,17 |
| | 18.06.2017 | 31.05.2019 | 712 Tage | 80 | 1,21 |
| | 09.10.2016 | 17.06.2017 | 251 Tage | 31 | 1,55 |
| | 13.10.2014 | 07.10.2016 | 725 Tage | 84 | 1,37 |
| | 28.08.2014 | 09.10.2014 | 42 Tage | 6 | 0,67 |
| | 15.10.2013 | 28.08.2014 | 317 Tage | 33 | 1,97 |
| | 20.06.2013 | 12.10.2013 | 114 Tage | 7 | 1,71 |
| | 22.04.2013 | 04.06.2013 | 43 Tage | 7 | 0,57 |
| | 29.08.2012 | 22.04.2013 | 236 Tage | 22 | 0,91 |
| | 28.08.2011 | 28.08.2012 | 366 Tage | 33 | 1,73 |
| | 16.06.2011 | 28.08.2011 | 73 Tage | 2 | 1,50 |
| | 20.10.2010 | 16.06.2011 | 239 Tage | 20 | 1,80 |
| | 01.09.2010 | 15.10.2010 | 44 Tage | 7 | 1,57 |
2024-09-112024-04-012022-10-112022-06-072021-06-202021-03-122021-02-012021-01-302020-08-102020-01-082019-07-012017-06-182016-10-092014-10-132014-08-282013-10-152013-06-202013-04-222012-08-292011-08-282011-06-162010-10-202010-09-01