AC Cattolica Calcio
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Giorgio Calbi 1.072 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie AC Cattolica Calcio
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 3736 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1980 | 30.06.1984 | 1460 Tage | 0 | - |